KRS 0000168679
NIP6951430329
REGON39103786200000
Nazwa"JARON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJARON
Data rejestracji 24 lip 2003 (21 lat temu) 24 lip 2003
Data usunięcia 05 lut 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres T. KOŚCIUSZKI, 13, JAWOR, 59-400, JAWOR, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#1581A PRODUKCJA PIECZYWA #1582Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO #1543Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHZVI YARON TROYNA
Wspólnik
2003-07-24
2008-02-05
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500 ZŁ (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
NIKOLAOS LAZARIDIS
Wspólnik
2003-07-24
2008-02-05
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500 ZŁ (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
TADEUSZ KONIAK
Wspólnik
2003-07-24
2008-02-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
TADEUSZ KONIAK
Likwidator
2004-11-17
2008-02-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiŁĄCZNA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE PRZY DECYZJACH FINANSOWYCH: - DO 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH - 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZES ZARZĄDU, - POWYŻEJ 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH - 3 (TRZECH) CZŁONKÓW ZARZĄDU.
TADEUSZ KONIAK
PREZES ZARZĄDU
2003-07-24
2004-11-17
ZVI YARON TROYNA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-24
2004-11-17
NIKOLAOS LAZARIDIS
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-24
2004-11-17
2003-07-24
2004-11-17
"JARON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie