KRS 0000168563
NIP9512081667
REGON01551277700000
Nazwa"MARADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMARADA
Data rejestracji 23 lip 2003 (21 lat temu) 23 lip 2003
Data usunięcia 12 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ST. NOAKOWSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-666, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 320000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512081667
data rejestracji 01 sie 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 sty 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARIA ANNA JAWORSKA
Prokurent
2010-09-01
2023-05-24
PROKURA SAMOISTNA - REPREZENTACJA SAMODZIELNA
MARIA ANNA JAWORSKA
Beneficjent
MICHAŁ SIERADZAN
reprezentant
ŁUKASZ ŻELISŁAW BURA
Wspólnik
2003-07-23
2006-04-04
320 (TRZYSTA DWADZIEŚCIA) 160 000,00 ZŁ ( STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH )
PIOTR TOMASZ ŻUBIŃSKI
Wspólnik
2003-07-23
2006-04-04
320 (TRZYSTA DWADZIEŚCIA) 160 000,00 ZŁ ( STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH )
MARIA ANNA SIERADZAN
Wspólnik
2006-04-04
2024-01-12
320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.000 ZŁ
RAMI GUIDOUM
Wspólnik
2017-12-22
2024-01-12
320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.000 ZŁ
MARIA ANNA JAWORSKA
Likwidator
2023-05-24
2024-01-12
MARIA ANNA JAWORSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ŁUKASZ ŻELISŁAW BURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-23
2006-04-04
PIOTR TOMASZ ŻUBIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-23
2006-04-04
MICHAŁ SIERADZAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-04
2017-12-22
MICHAŁ SIERADZAN
PREZES ZARZĄDU
2017-12-22
2023-05-24
RAMI GUIDOUM
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-22
2023-05-24
2003-07-23
2006-04-04
"POL-MEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-04-04
2023-05-24
"MARADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2003-07-23
2006-05-04
BELGRADZKA, 4, WARSZAWA, 02-793, WARSZAWA, POLSKA
2006-05-04
2014-02-14
WOLFKEGO, 20, WARSZAWA, 01-494, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie