KRS 0000168518
NIP6452128859
REGON27301691400000
NazwaTARNOGÓRSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTARNOGÓRSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE
Data rejestracji 24 lip 2003 (21 lat temu) 24 lip 2003
Data usunięcia 22 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres OPOLSKA, 28, TARNOWSKIE GÓRY, 42-600, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ANDRZEJ ECLER
Członek Organu Nadzoru
2009-11-30
2020-07-22
JAN EDMUND FLAK
Członek Organu Nadzoru
2009-11-30
2020-07-22
ALEKSANDRA ANNA DYDAK
Członek Organu Nadzoru
2009-11-30
2020-07-22
JERZY PAKOS
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2009-11-30
WIESŁAWA HELENA CHAŁAT
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2009-11-30
BARBARA URSZULA GIERAK PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2009-11-30
MARCIN JAN HOWANIEC
Likwidator
2019-08-26
2020-07-22
MARIA TERESA DEMBECKA KOWOL
Likwidator
2019-08-26
2020-07-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDOKUMENTY MAJĄTKOWE I FINANSOWE PODPISUJĄ DWIE OSOBY: PREZES LUB WICEPREZES ORAZ SKARBNIK.
ANDRZEJ KAROL SZNAJDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-24
2009-11-30
MARIOLA CECYLIA BIELÓWKA
PREZES
2009-11-30
2013-09-16
MARIOLA CECYLIA BIELÓWKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-16
2019-08-26
SYLWIA STANISŁAWA KRAKOWSKA
WICEPREZES
2009-11-30
2013-09-16
MARCIN JAN HOWANIEC
PREZES
2003-07-24
2009-11-30
MARCIN JAN HOWANIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-30
2013-09-16
MARCIN JAN HOWANIEC
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2013-09-16
2019-08-26
ELŻBIETA DANUTA PŁACZEK
WICEPREZES
2003-07-24
2009-11-30
JAN EDMUND FLAK
SKARBNIK
2003-07-24
2009-11-30
MARIA TERESA DEMBECKA KOWOL
SEKRETARZ
2003-07-24
2009-11-30
2003-07-24
2019-08-26
TARNOGÓRSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie