KRS 0000168443
NIP7251684809
REGON47200230600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MERINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MERINO
Data rejestracji 22 lip 2003 (21 lat temu) 22 lip 2003
Data usunięcia 19 mar 2012 19 mar 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 23/25, ŁÓDŹ, 90-418, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAZYGMUNT ŁUCZAK
Wspólnik
2003-07-22
2008-07-25
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000 ZŁOTYCH
ZYGMUNT AUGUST MECYCH
Wspólnik
2003-07-22
2012-03-19
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
MIROSŁAW ANTONI WOŹNIAKOWSKI
Wspólnik
2003-07-22
2012-03-19
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
MICHAŁ ZYGMUNT ŁUCZAK
Wspólnik
2010-01-28
2012-03-19
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 ZŁ
BOGDAN SZYMAŃSKI
Prokurent
2003-07-22
2012-03-19
SAMOISTNA
JAN GROCHULSKI
Likwidator
2011-05-19
2012-03-19
ZYGMUNT ŁUCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-22
2008-07-25
ZYGMUNT AUGUST MECYCH
Członek Organu Nadzoru
2003-07-22
2012-03-19
MIROSŁAW ANTONI WOŹNIAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-22
2012-03-19
MICHAŁ ZYGMUNT ŁUCZAK
Członek Organu Nadzoru
2010-01-28
2012-03-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO - PREZES ZARZĄDU
JAN GROCHULSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-22
2011-05-19
2003-07-22
2011-05-19
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MERINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie