KRS 0000168287
NIP6792423008
REGON35131300000000
NazwaDM AGENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDM AGENCJA
Data rejestracji 22 lip 2003 (21 lat temu) 22 lip 2003
Data usunięcia 29 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SYROKOMLI WŁADYSŁAWA, 3, KRAKÓW, 30-102, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6792423008
data rejestracji 24 lis 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAŁGORZATA MARIA SZCZYGIELSKA WERTEPNA
Wspólnik
2003-07-22
2012-08-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ
DARIUSZ ZBIGNIEW WERTEPNY
Wspólnik
2012-08-02
2015-11-27
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 ZŁ.
Wspólnik
2015-11-27
2016-02-03
2.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150.000 ZŁ
35139483700000
DARIUSZ ZBIGNIEW WERTEPNY
Wspólnik
2016-02-03
2017-06-29
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.188.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAŁGORZATA MARIA SZCZYGIELSKA WERTEPNA
PREZES
2003-07-22
2012-08-02
DARIUSZ ZBIGNIEW WERTEPNY
PREZES ZARZĄDU
2012-08-02
2015-11-27
WACŁAW KAZIMIERZ KOSTECKI
PREZES ZARZĄDU
2015-11-27
2016-02-03
DARIUSZ ZBIGIEW WERTEPNY
PREZES ZARZĄDU
2016-02-03
2017-06-29
2003-07-22
2005-07-13
LIPOWA, 4, KRAKÓW, 30-702, KRAKÓW, POLSKA
2005-07-13
2005-10-19
LIPOWA, 3, KRAKÓW, 31-702, KRAKÓW, POLSKA
2005-10-19
2012-08-02
LIPOWA, 3, KRAKÓW, 30-702, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie