KRS 0000168246
REGON01552231000000
NazwaHEWITT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHEWITT POLAND
Data rejestracji 21 lip 2003 (21 lat temu) 21 lip 2003
Data usunięcia 30 wrz 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TURNIEJOWA, 70/12, KRAKÓW, 30-619, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1207500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAEXULT, INC.
Wspólnik
2003-07-21
2005-06-14
799 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 399.500 PLN
HEWITT ASSOCIATES LLC
Wspólnik
2005-06-14
2009-09-30
2.415.UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.207.500 ZŁ
EDWARD ROBERT STANOCH
Likwidator
2006-07-20
2009-09-30
EOIN COLUMBA MCCOY
Likwidator
2006-07-20
2009-09-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ NIŻ JEDEN CZŁONEK, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
RICHARD HUGH JONES
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-16
2006-07-20
EDWARD ROBERT STANOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-08
2006-07-20
PIOTR MACIEJ BEDNARCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-08
2006-07-20
BRIAN WILLIAM COPPLE
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-21
2003-09-18
KEVIN MATTHEW CAMPBELL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-18
2004-12-08
JAMES MADDEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-18
2004-12-08
PERRY BRANDORFF
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-08
2006-07-20
BOGDAN ZENON ŁAPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-08
2006-07-20
2003-07-21
2004-12-08
EXULT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-12-08
2006-07-20
HEWITT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-07-21
2003-10-02
KS. IGNACEGO SKORUPKI, 5, WARSZAWA, 00-546, WARSZAWA, POLSKA
2003-10-02
2004-12-08
STASZICA, 14, KRAKÓW, 31-162, KRAKÓW, POLSKA
2004-12-08
2009-02-02
WSPÓLNA, 47/49, WARSZAWA, 00-684, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie