KRS 0000168245
NIP8991020811
REGON93072822700000
Nazwa"EKOINWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKOINWEST
Data rejestracji 23 lip 2003 (21 lat temu) 23 lip 2003
Data usunięcia 01 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLARNA, 10, WROCŁAW, 53-018, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8991020811
data rejestracji 01 lis 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 kwi 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #7310E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANASTANISŁAW WŁADYSŁAW WNUK
Wspólnik
2003-07-23
2022-04-01
9 (DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500 (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
JERZY JAN NITKA
Wspólnik
2003-07-23
2022-04-01
5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
PIOTR OLENICZ
Wspólnik
2003-07-23
2022-04-01
5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
MARIUSZ ROMAN OLENICZ
Wspólnik
2003-07-23
2022-04-01
5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
STANISŁAW FLORYN
Członek Organu Nadzoru
2003-07-23
2022-04-01
EDWARD SZUFRANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-23
2022-04-01
ANDRZEJ KRASOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-23
2022-04-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY - JEDNOOSOBOWA; ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
JACEK SAFIAK
PREZES ZARZĄDU
2003-07-23
2013-12-04
2003-07-23
2022-04-01
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-07-23
2022-04-01
"EKOINWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-07-23
2022-04-01
POLARNA, 10, WROCŁAW, 53-018, WROCŁAW, POLSKA
2003-07-23
2022-04-01
7420A - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO
2003-07-23
2022-04-01
7420C - DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA
2003-07-23
2022-04-01
7310D - PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO
2003-07-23
2022-04-01
7310E - PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH
2003-07-23
2022-04-01
7310G - PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH
2003-07-23
2022-04-01
7430Z - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2003-07-23
2022-04-01
7414B - ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2003-07-23
2022-04-01
7484B - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA W TYM: - PROJEKTOWANIE ZNAKÓW HANDLOWYCH; - PROJEKTOWANIE WZORNICTWA, DEKOROWANIA WNĘTRZ; - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZOWANIA ZAOPATRZENIA LUB SPRZEDAŻY MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM, POŚREDNICTWO W INTERESACH; - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYCENĄ Z WYJĄTKIEM WYCENY NIERUCHOMOŚCI I WYCENY DLA TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH.
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie