KRS 0000167996
NIP5482318570
REGON07269234100000
NazwaODLEWNIA ŻELIWA CIESZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaODLEWNIA ŻELIWA CIESZYN
Data rejestracji 16 lip 2003 (21 lat temu) 16 lip 2003
Data usunięcia 15 wrz 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3 MAJA, 19, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETWspólnik
2003-07-16
2014-09-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH
07055907500000
ARKADIUSZ KAJSTURA
Likwidator
2013-12-12
2014-09-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW
ANDRZEJ MIRTA
PREZES ZARZĄDU
2003-07-16
2007-12-27
JADWIGA ROMAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-12-27
2009-03-27
RENATA WISEŁKA
PREZES ZARZĄDU
2009-03-27
2009-03-30
ARKADIUSZ KAJSTURA
PREZES ZARZĄDU
2009-03-30
2013-12-12
2003-07-16
2013-12-12
ODLEWNIA ŻELIWA CIESZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie