KRS 0000167868
NIP7471086996
REGON00046419400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BRZEGU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W BRZEGU
Data rejestracji 18 lip 2003 (21 lat temu) 18 lip 2003
Data usunięcia 09 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KLONOWA, 22, ZIELĘCICE, 49-318, SKARBIMIERZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJJANUSZ PIOTR BŁASZCZYK
Likwidator
2009-01-08
2012-01-09
STANISŁAW DROZD
Członek Organu Nadzoru
2003-07-18
2012-01-09
MARIAN KUCHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-18
2012-01-09
ANDRZEJ CZARNIK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-18
2012-01-09
RYSZARD KOSMALA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-18
2012-01-09
PIOTR STODOŁA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-18
2012-01-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK) OŚWIADCZENIE SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
JANUSZ PIOTR BŁASZCZYK
PREZES
2003-07-18
2009-01-08
JÓZEF POKRYWKA
ZASTĘPCA PREZESA
2003-07-18
2009-01-08
MARIAN FIGAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-18
2009-01-08
2003-07-18
2009-01-08
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BRZEGU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie