KRS 0000167861
REGON81065202300000
Nazwa"T&T" HANDEL I PRZETWÓRSTWO RYBNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"T&T" HANDEL I PRZETWÓRSTWO RYBNE
Data rejestracji 17 lip 2003 (21 lat temu) 17 lip 2003
Data usunięcia 14 mar 2011 14 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZALEWOWA, 32 A, ŚWINOUJŚCIE, 72-605, ŚWINOUJŚCIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#1520Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5138 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, ŁĄCZNIE Z RYBAMI, SKORUPIAKAMI I MIĘCZAKAMIFOKKE TUIK
Wspólnik
2003-07-17
2006-04-27
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
TJIBBE TUIK
Wspólnik
2003-07-17
2011-03-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MAREK TOMCZAK
Wspólnik
2006-04-27
2011-03-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MAREK TOMCZAK
Likwidator
2007-10-24
2011-03-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU - KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB PROKURENT - ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB ZASTĘPCĄ PREZESA ZARZĄDU.
TJIBBE TUIK
DYREKTOR ZARZĄDU SPÓŁKI
2003-07-17
2007-10-24
MAREK TOMCZAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2006-04-27
2007-10-24
2003-07-17
2006-04-27
"MARFO-VIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-04-27
2007-10-24
"T&T" HANDEL I PRZETWÓRSTWO RYBNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-07-17
2006-04-27
1, ŻDŻARY, 72-100, GOLENIÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie