KRS 0000167708
NIP5842497073
REGON19293700200000
NazwaLARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLARA
Data rejestracji 16 lip 2003 (21 lat temu) 16 lip 2003
Data usunięcia 21 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OBROŃCÓW WYBRZEŻA, 23, GDAŃSK, 80-398, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5842497073
data rejestracji 08 sie 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWAGNIESZKA MAGDALENA JAWORSKA
Wspólnik
2003-07-16
2023-12-21
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.500,- ZŁ (CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ANETA GURAL
Wspólnik
2003-07-16
2004-10-25
48 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 24.000,-ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM, C) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ANETA GURAL
PREZES ZARZĄDU
2003-07-16
2004-10-25
AGNIESZKA MAGDALENA JAWORSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-16
2004-10-25
AGNIESZKA MAGDALENA JAWORSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-10-25
2006-03-27
MAGDALENA MEJZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-16
2004-10-25
MARIOLA WICHERT SZUŁCZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-03-27
2023-12-21
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12000 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 7950.81 |
I. Amortyzacja | 4266.93 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3008.88 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1000 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 364 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2685.19 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 78598.16 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 49725.43 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28872.73 |
Aktywa razem | 78598.16 |
A. Aktywa trwałe | 69539.39 |
B. Aktywa obrotowe | 9058.77 |
- Należności krótkoterminowe | 552 |
2003-07-16
2006-03-27
POMORSKA, 82 C, GDAŃSK, 80-345, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie