KRS 0000167513
NIP5630000636
REGON00047346000000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SREBRZYSZCZU
Krótka nazwaROLNICZA PRODUKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SREBRZYSZCZU
Data rejestracji 16 lip 2003 (21 lat temu) 16 lip 2003
Data usunięcia 31 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres UL. PAŁACOWA, 30, SREBRZYSZCZE, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5630000636
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO #D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJIRENA SKROŚ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-16
2020-08-31
EUGENIUSZ DYŚ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-16
2020-08-31
LECHOSŁAW WRONA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-16
2020-08-31
LEONARD ROMUALD MĄCIK
Powiernik
2004-03-22
2020-03-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ PRZY WIELOOSOBOWYM ZARZĄDZIE SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
ANTONI MICHAŁ SKÓRA
PREZES ZARZĄDU
2003-07-16
2020-08-31
KAZIMIERZ STANISŁAW KOWALCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-16
2020-08-31
DARIUSZ WALDEMAR PASTUSZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-16
2020-08-31
2003-07-16
2009-06-09
ROLNICZA SPÓLDZIELNIA PRODUKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SREBRZYSZCZU
2009-06-09
2020-03-25
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SREBRZYSZCZU W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2003-07-16
2019-05-09
SREBRZYSZCZE, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie