KRS 0000167320
NIP6280002025
REGON27101333700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE TRANSBUDOKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE TRANSBUDOKOP
Data rejestracji 15 lip 2003 (21 lat temu) 15 lip 2003
Data usunięcia 27 lis 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GÓRNICZA, 23, LIBIĄŻ, 32-590, LIBIĄŻ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 63000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWETERESA GAJEWSKA
Likwidator
2011-04-21
2013-11-27
STANISŁAW MAŃKA
Likwidator
2011-04-21
2013-11-27
MARIAN EDWARD BUGNO
Członek Organu Nadzoru
2003-07-15
2004-04-28
ANTONI BOLESŁAW FRĄK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-15
2005-07-13
JÓZEF RYSZKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-15
2007-09-21
STANISŁAW JAN SZYNDLER
Członek Organu Nadzoru
2004-04-28
2005-07-13
ADAM ZĄBEK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-13
2009-09-01
MARIAN MUCHA
Członek Organu Nadzoru
2009-09-01
2013-11-27
MARIAN MUCHA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-13
2007-09-21
TADEUSZ SALAMON
Członek Organu Nadzoru
2007-09-21
2008-07-25
BOGUSŁAW STANEK
Członek Organu Nadzoru
2007-09-21
2013-11-27
ADAM BURDA
Członek Organu Nadzoru
2008-07-25
2009-09-01
BOGUSŁAW STANEK
Wspólnik
2006-10-31
2013-11-27
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.400,00 ZŁ
MARIAN MUCHA
Wspólnik
2006-10-31
2013-11-27
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9000,00 ZŁOTYCH
JÓZEF RYSZKA
Wspólnik
2006-10-31
2013-11-27
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.800,00 ZŁOTYCH
STANISŁAW MAŃKA
Wspólnik
2006-10-31
2013-11-27
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.600,00 ZŁOTYCH
TERESA GAJEWSKA
Prokurent
2009-09-01
2011-04-21
ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST DZIAŁANIE ŁĄCZNE PREZESA I JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA. MOGĄ ONI JEDNAK USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKA I UDZIELIĆ MU PRAWA JEDNODDOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH OKREŚLONYCH W TREŚCI PEŁNOMOCNICTWA
BOGUSŁAW STANEK
PREZES
2003-07-15
2007-09-21
STANISŁAW MAŃKA
VICE-PREZES
2003-07-15
2007-09-21
JÓZEF RYSZKA
VICE PREZES
2007-09-21
2010-09-02
MARIAN MUCHA
VICE PREZES
2007-09-21
2009-09-01
STANISŁAW MAŃKA
PREZES ZARZĄDU
2007-09-21
2011-04-21
TADEUSZ SALAMON
VICE-PREZES
2003-07-15
2007-09-21
2003-07-15
2011-04-21
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE TRANSBUDOKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-07-15
2006-01-04
KOPALNIANA, 1, LIBIĄŻ, 32-590, LIBIĄŻ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie