KRS 0000167275
NIP7251859427
REGON47316872400000
NazwaHAAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHAAS POLSKA
Data rejestracji 10 lip 2003 (21 lat temu) 10 lip 2003
Data usunięcia 17 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KŁODNICKA, 9 C, KATOWICE, 40-703, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 420000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCHKATHARINA HAAS
Likwidator
2017-10-17
2019-01-17
HAAS GMBH & CO. BETEILIGUNGS KG
Wspólnik
2003-07-10
2019-01-17
840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 420.000,00
JAROSŁAW MARIAN TOMCZAK
Prokurent
2003-07-10
2007-12-21
SAMOISTNA
LADISLAV KAMENIK
Prokurent
2010-05-25
2017-10-17
PROKURA SAMOISTNA
MARTIN KVAPIL
Prokurent
2010-05-25
2017-01-03
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
FRANZ XAVER HAAS
PREZES ZARZĄDU
2003-07-10
2017-10-17
2003-07-10
2017-10-17
HAAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-07-10
2018-06-28
PIOTRKOWSKA, 171/173, ŁÓDŹ, 90-442, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie