KRS 0000167164
NIP1132450628
REGON01559753200000
Nazwa"GLOB MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGLOB MEDIA
Data rejestracji 14 lip 2003 (21 lat temu) 14 lip 2003
Data usunięcia 22 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BACHA, 26A, WARSZAWA, 02-743, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 153000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#7440Z REKLAMA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #9231C DZIAŁALNOŚĆ FILHARMONII, ORKIESTR, CHÓRÓW #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIEKATARZYNA KAROLINA GAWROŃSKA
Wspólnik
2003-07-14
2008-07-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ.
CEZARY ŁUKASZ GŁUCH
Wspólnik
2008-07-28
2022-11-22
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁOTYCH
SZCZEPAN MAREK JABŁOŃSKI
Wspólnik
2008-07-28
2009-10-09
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁOTYCH
JAKUB CYPRIAN JABŁOŃSKI
Wspólnik
2008-07-28
2009-10-09
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁOTYCH
SUSOUNG INVEST LTD
Wspólnik
2009-10-09
2022-11-22
68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.000,00 ZŁOTYCH
MARCIN BOJAŁKOWSKI
Prokurent
2006-06-30
2022-11-22
SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (§ 20 UMOWY SPÓŁKI).
KATARZYNA KAROLINA GAWROŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-07-14
2005-09-16
WŁADYSŁAW STANISŁAW ŚPIEWAK
PREZES ZARZĄDU
2005-09-16
2006-04-19
KATARZYNA ORNAT
PREZES ZARZĄDU
2006-04-19
2006-06-30
EWELINA ANNA BOCHOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-06-30
2008-05-27
CEZARY ŁUKASZ GŁUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-27
2009-10-09
SZCZEPAN MAREK JABŁOŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-27
2009-10-09
JAKUB CYPRIAN JABŁOŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-27
2009-10-09
PAVEL GEORGIOU
PREZES ZARZĄDU
2009-10-09
2022-11-22
2003-07-14
2004-02-24
SULEJKOWSKA, 60, WARSZAWA, 04-157, WARSZAWA, POLSKA
2004-02-24
2004-12-10
SULEJKOWSKA, 60 A, WARSZAWA, 04-157, WARSZAWA, POLSKA
2004-12-10
2005-09-16
GARIBALDIEGO, 4, WARSZAWA, 04-048, WARSZAWA, POLSKA
2005-09-16
2006-11-13
GARIBALDIEGO, 4, WARSZAWA, 04-078, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie