KRS 0000167128
REGON81259746900000
NazwaNETSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNETSTAR -
Data rejestracji 14 lip 2003 (21 lat temu) 14 lip 2003
Data usunięcia 21 cze 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZCZECIŃSKA, 17, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEDARIUSZ ROBERT OTOLSKI
Wspólnik
2003-07-14
2013-04-23
26 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF KOŁAKOWSKI
Wspólnik
2003-07-14
2007-09-24
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
MARCIN JAN SZYDELSKI
Wspólnik
2003-07-14
2016-06-21
24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000 (DWANAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
LECH MIERNIK
Wspólnik
2004-04-13
2016-06-21
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
ZBIGNIEW ADAM DMOCH
Wspólnik
2007-09-24
2016-06-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ.
AGNIESZKA MAŁGORZATA IGNASIAK
Wspólnik
2013-04-23
2016-06-21
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁ.
DARIUSZ ROBERT OTOLSKI
Likwidator
2012-11-28
2016-06-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI PRZY ZOBOWIĄZANIACH DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE /REPREZENTACJA ŁĄCZNA/ A DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI PRZY ZOBOWIĄZANIACH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH/ UPRAWNIONYCH JEST TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE /REPREZENTACJA ŁĄCZNA/
DARIUSZ ROBERT OTOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-14
2012-11-28
KRZYSZTOF KOŁAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-14
2007-09-24
MARCIN JAN SZYDELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-14
2012-11-28
LECH MIERNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-24
2012-11-28
ZBIGNIEW ADAM DMOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-24
2012-11-28
2003-07-14
2012-11-28
NETSTAR - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-07-14
2007-09-24
OSIEDLE ZACHÓD, A7, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie