KRS 0000167068
NIP9730764217
REGON97805206300000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY DZIENNIKARZY I WYDAWCÓW "KONSPEKT"
Krótka nazwaPRACY DZIENNIKARZY I WYDAWCÓW "KONSPEKT"
Data rejestracji 08 lip 2003 (21 lat temu) 08 lip 2003
Data usunięcia 17 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BOHATERÓW WESTERPLATTE, 9, ZIELONA GÓRA, 65-034, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #7440Z REKLAMA #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #9231G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #80 EDUKACJA #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #923 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #851 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #527 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #45 BUDOWNICTWO #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #2010 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #020 LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCHEUGENIUSZ STANISŁAW MANIECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-08
2018-10-17
ANNA KOLAS
Członek Organu Nadzoru
2003-07-08
2018-10-17
MACIEJ KOLAS
Członek Organu Nadzoru
2003-07-08
2018-10-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁZIELNI JEST JEDNOOSOBOWY. OŚWIADCZENIA WOLI SPÓŁDZIELNI SKŁADA PREZES ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK - DYREKTOR SPÓŁDZIELNI LUB W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI PREZESA ZARZĄDU DWAJ PEŁNOMOCNICY.
JACEK BENEDYKT ROSOŁOWSKI
PREZES
2003-07-08
2018-10-17
2003-07-08
2003-07-11
SPÓŁDZIELNIA DZIENNIKARZY I WYDAWCÓW "KONSPEKT"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie