KRS 0000167005
REGON07286893000000
Nazwa"STB EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTB EUROPE
Data rejestracji 08 lip 2003 (21 lat temu) 08 lip 2003
Data usunięcia 31 sie 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STAWOWA, 71, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6412 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ OPERATOR PUBLICZNY #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7440Z REKLAMA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #45 BUDOWNICTWO #55 HOTELE I RESTAURACJEIF S.R.O
Wspólnik
2003-07-08
2006-07-05
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 ZŁ
TADEUSZ ZBIGNIEW REGLIŃSKI
Wspólnik
2006-07-05
2006-09-06
100 SZT X 500,00 ZŁ = 50.000,00 ZŁ
PIOTR RUDNICKI
Wspólnik
2006-09-06
2016-08-31
100 SZT X 500,00 ZŁ = 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JIRI VERNER
PREZES ZARZĄDU
2003-07-08
2006-03-30
RADIM PROKOM
PREZES ZARZĄDU
2006-03-30
2006-07-05
TADEUSZ ZBIGNIEW REGLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-07-05
2006-09-06
PIOTR RUDNICKI
PREZES ZARZĄDU
2006-09-06
2013-09-09
2003-07-08
2006-07-05
"IF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-07-08
2006-09-06
BOBRECKA, 27, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie