KRS 0000166877
NIP1132425990
REGON01551416700000
Nazwa"TOMEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOMEK
Data rejestracji 08 lip 2003 (21 lat temu) 08 lip 2003
Data usunięcia 10 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PÓŁNOCNA, 24, WARSZAWA, 04-763, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 90000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNATHI LAN HOA TRAN
Wspólnik
2003-07-08
2018-08-10
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,- ZŁOTYCH
KY NGUYEN DINH
Wspólnik
2004-06-21
2008-02-19
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
VIET QUY NGUYEN
Wspólnik
2004-06-21
2018-08-10
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
THI LAN HUONG NGUYEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-19
2004-06-21
THI LAN HOA TRAN
PREZES ZARZĄDU
2003-07-08
2018-08-10
THI LAN ANH NGUYEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-19
2004-06-21
DINH TAN NGUYEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-19
2004-06-21
THI LY NGUYEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-19
2004-06-21
VIET QUY NGUYEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-21
2006-08-09
KY NGUYEN DINH
WICEPREZES
2004-06-21
2009-06-04
2003-07-08
2007-10-03
SIEDLECKA, 1/15, WARSZAWA, 03-756, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie