KRS 0000166836
NIP8520012166
REGON81079499300000
Nazwa"KOMANDOS - SZCZECIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKOMANDOS - SZCZECIN
Data rejestracji 08 lip 2003 (21 lat temu) 08 lip 2003
Data usunięcia 19 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ANIELI KRZYWOŃ, 13-14, SZCZECIN, 70-820, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 205500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #746 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #2960Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #3410E PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO CELÓW SPECJALNYCHOZU OSÓBACH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #7483 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #9304 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #9302Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFIIZWIĄZEK POLSKICH SPADACHRONIARZY XV ODDZIAŁ W SZCZECINIE
Wspólnik
2003-07-08
2020-02-19
201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.500,00 ZŁ (STO TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
810810551
ZWIĄZEK POLSKICH SPADOCHRONIARZY ZARZĄD GŁOWNY WARSZAWA
Wspólnik
2003-07-08
2020-02-19
210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 105.000,00 ZŁ (STO PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
002016169
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA W OSOBIE PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANTONI KUNC
PREZES ZARZĄDU
2003-07-08
2020-02-19
2003-07-08
2016-02-26
BYTOMSKA, 11, SZCZECIN, 70-603, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie