KRS 0000166634
NIP5210088570
REGON00130136000000
Nazwa"MUREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMUREX
Data rejestracji 04 sie 2003 (21 lat temu) 04 sie 2003
Data usunięcia 08 wrz 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BARTYCKA, 26, WARSZAWA, 00-716, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#162 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #234 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PORCELANY I CERAMIKI #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2814Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW #2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAALEKSANDER HENRYK HERC
Wspólnik
2003-08-04
2010-09-08
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
ALINA WARMIŃSKA
Wspólnik
2003-08-04
2010-09-08
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10625,00 ZŁ.
IWONNA JANINA STAWISZYŃSKA
Wspólnik
2003-08-04
2010-09-08
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.375 ZŁOTYCH
ALEKSANDER HENRYK HERC
Likwidator
2009-09-11
2010-09-08
IWONNA JANINA STAWISZYŃSKA
Likwidator
2009-09-11
2010-09-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ALEKSANDER HENRYK HERC
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-04
2009-09-11
IWONNA JANINA STAWISZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-04
2009-09-11
2003-08-04
2009-09-11
"MUREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie