KRS 0000166629
REGON27806941800000
NazwaREMITENT DOM OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaREMITENT DOM OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI
Data rejestracji 08 lip 2003 (21 lat temu) 08 lip 2003
Data usunięcia 09 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WINCENTEGO POLA, 20, KATOWICE, 40-596, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7221Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420E RADIODYFUZJA #6420F TELEWIZJA KABLOWA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNESŁAWOMIR ZALEWSKI
Wspólnik
2003-07-08
2020-01-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁ
JAROSŁAW JAGUŚCIK
Wspólnik
2003-07-08
2005-09-27
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ
JERZY BEŃKOWSKI
Wspólnik
2003-07-08
2020-01-09
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45000,00 ZŁ
TOMASZ MARCIN SZCZYGIEŁ
Prokurent
2004-10-05
2005-09-27
PROKURA ŁĄCZNA
IRENEUSZ PICHETA
Prokurent
2005-09-27
2006-11-16
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z AKTUALNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH DO WYSOKOŚCI 100.000ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PRZEWYŻSZAJĄCYCH KWOTĘ 100.000 ZŁ UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SŁAWOMIR ZALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-08
2017-01-12
JAROSŁAW JAGUŚCIK
WICEPRES ZARZĄDU
2003-07-08
2004-10-05
2003-07-08
2005-09-27
KOŚCIUSZKI, 16, KATOWICE, 40-049, KATOWICE, POLSKA
2005-09-27
2006-11-16
KORFANTEGO, 2, KATOWICE, 40-004, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie