KRS 0000166608
REGON33139604200000
Nazwa"AGRO-PROD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAGRO-PROD
Data rejestracji 04 lip 2003 (21 lat temu) 04 lip 2003
Data usunięcia 13 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 4, RAKOWO, 73-231, KRZĘCIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICHARTUR KLAUS PIRL
Wspólnik
2003-07-04
2020-11-13
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
MARKO PIRL
Wspólnik
2003-07-04
2020-11-13
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
KARSTEN GEHRMANN
Wspólnik
2003-07-04
2020-11-13
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
UWE OCKERT
Wspólnik
2003-07-04
2020-11-13
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE.
ARTUR KLAUS PIRL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-04
2020-11-13
MARKO PIRL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-04
2020-11-13
KARSTEN GEHRMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-04
2020-11-13
UWE OCKERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-04
2020-11-13
2003-07-04
2004-01-07
13, LEJKOWO, 76-142, MALECHOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie