KRS 0000166600
NIP8840033431
REGON00831068000000
Nazwa"COMFER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCOMFER
Data rejestracji 08 lip 2003 (21 lat temu) 08 lip 2003
Data usunięcia 08 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, ŚWIEBODZICE, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 122815,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)
#141 WYDOBYWANIE KAMIENIA #172 PRODUKCJA TKANIN WŁÓKIENNICZYCH #251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #257 PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA #259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #282 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #284 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #310 PRODUKCJA MEBLI #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6419 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #811 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #813 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGOMAREK JERZY CIEŚLIK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-08
2006-08-10
ANDRZEJ BOLESŁAW GRUSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-08
2009-09-16
ANDRZEJ MACIEJ CIESIELKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-08
2009-09-16
MAREK CIEŚLIK
Członek Organu Nadzoru
2007-03-27
2009-09-16
KRYSTYNA SIEDLECKA CIEŚLIK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-10
2007-03-27
ANDRZEJ MACIEJ CIESIELKA
Wspólnik
2003-07-08
2010-05-26
73 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WYSOKOSCI 44.165,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE STO SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ ZŁOTYCH)
ANNA KATARZYNA KACZOR
Wspólnik
2003-07-08
2009-09-16
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.545,00 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) ZŁOTYCH
MAREK JERZY CIEŚLIK
Wspólnik
2003-07-08
2010-05-26
100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 60.500,00 ZŁ
PIOTR ANDRZEJ CIESIELKA
Wspólnik
2008-03-04
2010-05-26
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.150,00 ZŁ (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY STO PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
JACEK ROJOWICZ
Wspólnik
2010-06-22
2019-02-08
180 (STO OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 108.900 (STO OSIEM TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH
ROBERT POPŁAWSKI
Wspólnik
2010-06-22
2019-02-08
23 (DWADZIEŚCIA TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.915 (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A/ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B/ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO KWOTY 100.000,00 KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
TADEUSZ RYSZARD KACZOR
PREZES ZARZĄDU
2003-07-08
2007-03-27
KAZIMIERZ RUTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-10
2006-12-29
KRYSTYNA SIEDLECKA CIEŚLIK
PREZES ZARZĄDU
2007-03-27
2010-05-26
ROBERT POPŁAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-05-26
2019-02-08
2003-07-08
2003-12-15
BYSTRZYCA GÓRNA, 58-114, LUBACHÓW, POLSKA
2003-12-15
2009-09-16
71C, BYSTRZYCA GÓRNA, 58-114, LUBACHÓW, POLSKA
2009-09-16
2013-08-06
PL.DWORCOWY, 2, ŚWIEBODZICE, 58-160, ŚWIEBODZICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie