KRS 0000166586
REGON19013426200000
Nazwa"COMPBOARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCOMPBOARD
Data rejestracji 29 lip 2003 (21 lat temu) 29 lip 2003
Data usunięcia 30 wrz 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MICKIEWICZA, 10A, CZARNA WODA, 83-262, CZARNA WODA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMIWspólnik
2003-07-29
2005-09-30
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 PLN
00012301000000
OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY PRZEMYSŁU PŁYT DREWNOPOCHODNYCH
Wspólnik
2003-07-29
2005-09-30
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.500,00 PLN
000123234
STEFANIA MAŁGORZATA PEPLIŃSKA
Wspólnik
2003-07-29
2005-09-30
41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.500,00 PLN
HANNA BARBARA BRYJA
Likwidator
2004-05-14
2005-09-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
STEFANIA MAŁGORZATA PEPLIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-07-29
2004-05-14
2003-07-29
2004-05-14
"COMPBOARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie