KRS 0000166509
NIP9511028754
REGON01002067300000
Nazwa"PROSCAN INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPROSCAN INVEST
Data rejestracji 08 lip 2003 (21 lat temu) 08 lip 2003
Data usunięcia 09 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKOWIAKÓW, 68/70, WARSZAWA, 02-255, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7440Z REKLAMA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEMAREK WŁODZIMIERZ WAWRYNIUK
Wspólnik
2003-07-08
2006-08-25
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁOTYCH
MIROSŁAW STANISŁAW PRZEDPEŁSKI
Wspólnik
2003-07-08
2006-08-25
38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000 ZŁOTYCH
ANDREI CHABATAROVICH
Wspólnik
2006-08-25
2021-07-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
MIROSŁAW STANISŁAW PRZEDPEŁSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-08
2006-08-25
MAREK WŁODZIMIERZ WAWRYNIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-08
2006-03-02
MARINA ŁYSZCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-08
2005-09-20
ANDREI CHABATAROVICH
PREZES ZARZĄDU
2006-08-25
2021-07-09
2003-07-08
2005-01-06
PRZEDŚWIT, 16, WARSZAWA, 04-448, WARSZAWA, POLSKA
2005-01-06
2006-03-02
PASTEWNA, 25, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
2006-03-02
2006-08-25
AUGUSTÓWKA, 22 C, WARSZAWA, 02-981, WARSZAWA, POLSKA
2006-08-25
2006-10-16
KRAKOWIAKÓW, 67/70, WARSZAWA, 02-255, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie