KRS 0000166405
NIP8862719199
REGON89149157400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO BUDOWLANE "SIRBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO BUDOWLANE "SIRBUD"
Data rejestracji 28 cze 2003 (21 lat temu) 28 cze 2003
Data usunięcia 05 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ORKANA, 91 A, WAŁBRZYCH, 58-307, WAŁBRZYCH, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8862719199
data rejestracji 18 lip 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 sie 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#45 BUDOWNICTWO #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEDANIEL STEFAN SIP
Beneficjent
DANIEL STEFAN SIP
reprezentant
DANIEL STEFAN SIP
Wspólnik
2003-06-28
2020-08-05
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
HENRYK SWOBODA
Wspólnik
2003-06-28
2017-07-25
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
DANIEL STEFAN SIP
Likwidator
2018-04-16
2020-08-05
DANIEL STEFAN SIP
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. "SIRBUD"
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
DANIEL STEFAN SIP
PREZES ZARZĄDU
2003-06-28
2018-04-16
HENRYK SWOBODA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-28
2018-04-16
2003-06-28
2003-07-08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - BUDOWLANE "SIRBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-07-08
2018-04-16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO BUDOWLANE "SIRBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-28
2005-05-09
ORKANA, 91, WAŁBRZYCH, 58-307, WAŁBRZYCH, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie