KRS 0000166317
NIP7640104781
REGON00046100800000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SZYDŁOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W SZYDŁOWIE
Data rejestracji 02 lip 2003 (21 lat temu) 02 lip 2003
Data usunięcia 16 paź 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SZYDŁOWO, 64-930, SZYDŁOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAALICJA WÓJTOWICZ
Likwidator
2010-04-29
2013-10-16
ROMAN ZALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2008-07-30
HENRYK ŁĄDKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2013-10-16
LESZEK RECZULSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2013-10-16
TADEUSZ DZIADEK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2013-10-16
FELIKS KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2013-10-16
MAREK BISKUP
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2008-07-30
JAN KLINKOSZ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2008-07-30
JERZY JÓZEF WIESIOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-30
2013-10-16
EUGENIUSZ JAN PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-30
2013-10-16
STANISŁAW ZDANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-07-30
2013-10-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
ALICJA WÓJTOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-07-02
2010-04-29
DANUTA KAŹMIEROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-02
2010-04-29
WIESŁAW MARAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-02
2010-04-29
2003-07-02
2005-09-20
SPÓŁDZIENIA KÓŁEK ROLNICZYCH
2005-09-20
2010-04-29
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SZYDŁOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie