KRS 0000166255
REGON89149011000000
Nazwa"ELMAGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELMAGO
Data rejestracji 28 cze 2003 (21 lat temu) 28 cze 2003
Data usunięcia 03 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. POKOJU, 78, KRAKÓW, 31-564, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMARIOLA SUROWIEC
Prokurent
2003-06-28
2006-08-21
ŁĄCZNA
EUGENIUSZ MATECKI
Wspólnik
2003-06-28
2004-04-16
50 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
GRZEGORZ ELWARTOWSKI
Wspólnik
2003-06-28
2004-04-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
URSZULA MATECKA
Wspólnik
2004-04-16
2006-08-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ELIZA ELWARTOWSKA
Wspólnik
2004-04-16
2006-08-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
DANIEL TADEUSZ BILSKI
Wspólnik
2006-08-21
2016-11-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PIOTR JÓZEF SZMIT
Wspólnik
2006-08-21
2016-11-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
EUGENIUSZ MATECKI
CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU
2003-06-28
2006-08-21
GRZEGORZ ELWARTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-28
2006-08-21
PIOTR JÓZEF SZMIT
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-21
2016-09-28
DANIEL TADEUSZ BILSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-08-21
2016-09-28
2003-06-28
2006-08-21
TOWAROWA, 24, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie