KRS 0000166231
NIP8291563828
REGON73101204600000
Nazwa"TERMOBUD FABRYKA OKIEN SZKILNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTERMOBUD FABRYKA OKIEN SZKILNIK
Data rejestracji 27 cze 2003 (21 lat temu) 27 cze 2003
Data usunięcia 14 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOJAZDOWA, 2, ZAPOLICE, 98-161, ZAPOLICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1630000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (43)
#2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2661Z PRODUKCJA BETONOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH #2662Z PRODUKCJA WYROBÓW GIPSOWYCH DLA BUDOWNICTWA #2663Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ #2664Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #2666Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4523B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH #4525A STAWIANIE RUSZTOWAŃ #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4541Z TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4543B SZTUKATORSTWO #4544A MALOWANIE #4544B SZKLENIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4550 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELUZBYSŁAW STEFAN SZKILNIK
Wspólnik
2003-06-27
2006-09-19
16150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1615000 ZŁ.
GRZEGORZ ADAM JANICKI
Wspólnik
2003-06-27
2004-05-24
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁOTYCH
ANNA EWA POKORA
Wspólnik
2003-06-27
2006-04-25
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁOTYCH
EWELINA ELŻBIETA WRĄBEL
Wspólnik
2004-05-24
2006-04-25
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁ
WITOLD ZBYSŁAW SZKILNIK
Wspólnik
2006-09-19
2020-05-14
8.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800.000,00 ZŁOTYCH
KONRAD JERZY SZKILNIK
Wspólnik
2006-09-19
2020-05-14
8.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800.000,00 ZŁOTYCH
ZBYSŁAW STEFAN SZKILNIK
Członek Organu Nadzoru
2006-04-25
2006-09-27
KONRAD JERZY SZKILNIK
Członek Organu Nadzoru
2006-04-25
2020-05-14
JACEK PAWEŁ WAWRZYNKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-04-25
2020-05-14
WITOLD ZBYSŁAW SZKILNIK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-27
2020-05-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ,W ZAKRESIE PRAW NIE MAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 25.000 (DWUDZIESTU PIĘCIU TYSIĘCY ) ZŁOTYCH, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE , ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄU WIELOOSOBOWEGO POWYŻEJ TEJ KWOTY W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
GRZEGORZ ADAM JANICKI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-27
2004-03-03
KRZYSZTOF JACEK WRĄBEL
PREZES ZARZĄDU
2004-03-03
2006-09-27
JANUSZ STEFAN SIKORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-25
2020-05-14
ZBYSŁAW STEFAN SZKILNIK
PREZES ZARZĄDU
2006-09-27
2020-05-14
2003-06-27
2006-04-27
"TERMOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie