KRS 0000166202
NIP6790065906
REGON35052438000000
NazwaLOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLOBO
Data rejestracji 02 lip 2003 (21 lat temu) 02 lip 2003
Data usunięcia 21 gru 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ISEP, 9, KRAKÓW, 31-588, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1111000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPIOTR KRAKOWIAK
Wspólnik
2003-07-02
2011-12-21
1800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA JURASZ
Wspólnik
2003-07-02
2011-12-21
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
DANUTA HELENA DURAJ
Prokurent
2003-07-02
2010-03-10
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO. CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU , NATOMIAST JEŻELI POWOŁANO PROKURENTA- CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ TAKŻE ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM , PRZY CZYM W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH , W SZCZEGÓLNOŚCI POŻYCZEK , KREDYTÓW , UDZIELANIA PORĘCZEŃ, WYSTAWIANIA WEKSLI- W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000 ZŁ - DLA DZIAŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU WYMAGANA JEST UPRZEDNIA PISEMNA AKCEPTACJA PREZESA ZARZĄDU
PIOTR KRAKOWIAK
PREZES ZARZADU
2003-07-02
2011-12-21
KAZIMIERZ PACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-02
2011-12-21
DANUTA HELENA DURAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-10
2011-12-21
2003-07-02
2011-04-08
MISTRZEJOWICKA, 51, KRAKÓW, 31-651, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie