KRS 0000166098
NIP7311864657
REGON47317427400000
NazwaINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINVEST
Data rejestracji 26 cze 2003 (21 lat temu) 26 cze 2003
Data usunięcia 18 gru 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MICKIEWICZA, 29, KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, 95- 050, KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMIWspólnik
2003-06-26
2004-09-09
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
47295005500000
BHI-EJENDOMSSELSKAB APS Z SIEDZIBĄ W JKAST (DANIA)
Wspólnik
2003-06-26
2004-09-09
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
BSI TEXTILE COMPANY APS
Wspólnik
2004-09-09
2009-12-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ
AGNIESZKA BRZEZIŃSKA
Likwidator
2008-08-29
2009-12-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MARK LEDERMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-26
2004-09-09
1950-11-14
ROBERT JERZY MARKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-09-09
2006-12-06
JAN HOLM MADSEN
PREZES ZARZĄDU
2006-12-06
2007-10-19
DARIUSZ BOGDAN KORDALA
PREZES ZARZĄDU
2007-10-19
2008-03-21
KLAUS DIETER SIEDLE
PREZES ZARZĄDU
2008-03-21
2008-08-29
2003-06-26
2008-08-29
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie