KRS 0000166064
REGON35668930700000
NazwaCMS CHEMICALS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCMS CHEMICALS POLSKA
Data rejestracji 27 cze 2003 (21 lat temu) 27 cze 2003
Data usunięcia 18 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 3, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 219000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7440Z REKLAMA #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7310B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH #7310F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #1010B PRODUKCJA BRYKIETÓW I PALIW STAŁYCH Z WĘGLA KAMIENNEGO #3710 PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM #2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIWCZECH,MORAWIAN AND SLOVAK CHEMICALS LTD
Wspólnik
2003-06-27
2005-02-25
438 UDZIAŁÓW PO 500,- ZŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 219 000,- ZŁ
KAZIMIERZ FRANCISZEK PALKA
Wspólnik
2005-02-25
2006-11-20
438 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ,O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 219000 ZŁ.
MIROSŁAW STANISŁAW PALKA
Wspólnik
2006-11-20
2017-05-18
438 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 219.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
IWONA EWA CICHOŃ
PREZES ZARZĄDU
2003-06-27
2005-02-25
MIROSŁAW STANISŁAW PALKA
PREZES ZARZĄDU
2006-11-20
2013-06-10
KRZYSZTOF WOJCIECH STOLARSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-02-25
2006-11-15
2003-06-27
2005-02-25
ŚW.ANNY, 7, KRAKÓW, 31-008, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie