KRS 0000166049
NIP5512089075
REGON07094459000000
Nazwa"DHP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDHP
Data rejestracji 14 lip 2003 (21 lat temu) 14 lip 2003
Data usunięcia 08 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKOWSKA, 138, ANDRYCHÓW, 34-120, ANDRYCHÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3660 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOIRENEUSZ JACEK BUŻEK
Wspólnik
2003-07-14
2006-01-03
312 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ ŁĄCZNIE NA KWOTĘ 15 600,00 ZŁ
IWONA MARIA BUŻEK
Wspólnik
2003-07-14
2006-01-03
288 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ ŁĄCZNIE NA KWOTĘ 14 400,00 ZŁ
DARIUSZ ANDRZEJ JASIOŁEK
Wspólnik
2006-01-03
2006-06-30
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000,00 ZŁ
JAN BOGUSZ
Wspólnik
2006-06-30
2016-07-08
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
IRENEUSZ JACEK BUŻEK
PREZES ZARZĄDU
2003-07-14
2006-01-03
IWONA MARIA BUŻEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-14
2003-10-23
JAN BOGUSZ
PREZES ZARZĄDU
2006-06-30
2009-04-01
2003-07-14
2006-01-03
SZEWSKA, 5, ANDRYCHÓW, 34-120, ANDRYCHÓW, POLSKA
2006-01-03
2006-06-30
FABRYCZNA, 20A, KRAKÓW, 30-969, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie