KRS 0000166033
REGON10020014400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW OWOCÓW SADKOPOL W SADKOWICACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRODUCENTÓW OWOCÓW SADKOPOL W SADKOWICACH
Data rejestracji 02 lip 2003 (21 lat temu) 02 lip 2003
Data usunięcia 14 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 39, SADKOWICE, 96-206, SADKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0141 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #744 REKLAMA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCHWŁODZIMIERZ JURKOWSKI
Likwidator
2013-03-14
2019-02-14
WALDEMAR JAN OLBORSKI
Likwidator
2013-03-14
2019-02-14
PAULIN ANDRZEJ NATORSKI
Likwidator
2013-03-14
2019-02-14
MIROSŁAW WOJTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2019-02-14
ZBIGNIEW JAN SĘCZEK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2019-02-14
STANISŁAW WITOLD ORĘZIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2019-02-14
RAFAŁ MACIEJ ŚWIĄDER
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2019-02-14
BOGDAN GRZEGORZ PLUTA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2019-02-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM
WŁODZIMIERZ JURKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-02
2013-03-14
WALDEMAR JAN OLBORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-02
2013-03-14
PAULIN ANDRZEJ NATORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-02
2013-03-14
2003-07-02
2013-03-14
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW OWOCÓW SADKOPOL W SADKOWICACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie