KRS 0000165985
NIP8671613202
REGON83031579300000
NazwaTARES MOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTARES MOTOR
Data rejestracji 03 lip 2003 (21 lat temu) 03 lip 2003
Data usunięcia 30 lip 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENKIEWICZA, 135, TARNOBRZEG, 39-400, TARNOBRZEG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 364600,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6603Z UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMIANDRZEJ PAPUZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-03
2009-07-30
WITOSŁAW HENRYK BUCZEK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-03
2009-07-30
ADAM PAPUZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-03
2009-07-30
JANUSZ STĄCEL
Powiernik
2007-06-04
2009-07-30
RES MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2003-07-03
2005-02-24
1 UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 318.700,00 ZŁ
690032907
Wspólnik
2003-07-03
2009-07-30
7262 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 364.600,00 ZŁ
69029186200000
ROBERT SIUDAK
Wspólnik
2003-07-03
2005-02-24
1 UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 3.200 ZŁ
Wspólnik
2005-02-24
2006-01-03
7012 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350,600.00 ZŁ
69003290700000
MICHAŁ BAŻANT
Likwidator
2006-07-25
2009-07-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH AKTÓW UPOWAŻNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNICY W GRANICACH UMOCOWANIA.
MICHAŁ BAŻANT
PREZES ZARZĄDU
2003-07-03
2006-07-25
2003-07-03
2006-07-25
TARES MOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie