KRS 0000165782
NIP5981506976
REGON21107104000000
Nazwa"HENSPED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"HENSPED" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 24 cze 2003 (21 lat temu) 24 cze 2003
Data usunięcia 02 lut 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIERCZEWSKIEGO, 9, RZEPIN, 69-110, RZEPIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6040 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCHPIOTR JACEK ŁUCZYŃSKI
Wspólnik
2003-06-24
2010-02-02
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8400,00 ZŁ.
IZABELA ALICJA ŁUCZYŃSKA
Wspólnik
2003-06-24
2010-02-02
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8400,00 ZŁ.
HENRYK JAN STERNA
Wspólnik
2003-06-24
2010-02-02
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8400,00 ZŁ.
SEBASTIAN LEŚ
Powiernik
2007-12-24
2010-02-02
BOGUSŁAW DRZEWIECKI
NADZORCA SĄDOWY
2005-05-12
2007-12-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZŁONKÓW, Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE. 1.KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI W ZAKRESIE NIE PRZEKRACZAJĄCYM ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI. 2.W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI DECYDUJĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
HENRYK JAN STERNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-24
2010-02-02
PIOTR JACEK ŁUCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-24
2010-02-02
IZABELA ALICJA ŁUCZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-24
2010-02-02
2003-06-24
2009-05-28
"HENSPED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie