KRS 0000165424
NIP7251417310
REGON47141189900000
NazwaPRACOWNIA ALTERNATYWNEGO WYCHOWANIA
Krótka nazwaPRACOWNIA ALTERNATYWNEGO WYCHOWANIA
Data rejestracji 18 cze 2003 (21 lat temu) 18 cze 2003
Data usunięcia 05 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres WÓLCZAŃSKA, 225, ŁÓDŹ, 93-005, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@PAWLODZ.OGR
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACHDOROTA KATARZYNA PISKORSKA
Likwidator
2018-08-29
2021-05-20
MARTA WASILEWSKA
Likwidator
2018-08-29
2021-08-05
SYLWIA LETKO JANCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-18
2004-12-17
ILONA MAŁGORZATA BEKAIR
Członek Organu Nadzoru
2003-06-18
2004-12-17
PRZEMYSŁAW ANDRZEJ KAŹMIERCZAK
Członek Organu Nadzoru
2009-12-23
2011-05-26
PAWEŁ PIOTR SĄDEJ
Członek Organu Nadzoru
2009-12-23
2011-05-26
EWELINA BEDNARSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-05-26
2014-06-27
EWA WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-05-26
2014-06-27
KAROL ADAM KĘDZIA
Członek Organu Nadzoru
2011-05-26
2021-08-05
DOROTA JANINA BALCERAK
Członek Organu Nadzoru
2014-06-27
2021-08-05
MAGDALENA AGATA GABRYCH
Członek Organu Nadzoru
2014-06-27
2021-08-05
ANNA BRYGIDA CZERKAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-18
2004-12-17
ORGAN REPREZENTACJIZESPÓŁ OSIOWY PRACOWNI - ZARZĄD
Sposób reprezentacjiZESPÓŁ OSIOWY REPREZENTUJE PRACOWNIĘ NA ZEWNĄTRZ. W IMIENIU PRACOWNI DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE ZOBOWIĄZANIAMI FINANSOWYMI PODPISUJĄ DWIE OSOBY: JEDEN Z KIEROWNIKÓW PRACOWNI ORAZ SKARBNIK. POZOSTAŁE DOKUMENTY PODPISUJĄ CZŁONKOWIE ZESPOŁU OSIOWEGO PRACOWNI.
IZABELA JUSTYNA BEDNARCZYK
CZŁONEK ZESPOŁU OSIOWEGO
2009-12-23
2014-06-27
ANNA KATARZYNA WOŹNIAK
CZŁONEK ZESPOŁU OSIOWEGO
2009-12-23
2014-06-27
EWELINA MARIA BEDNARSKA
CZŁONEK ZESPOŁU OSIOWEGO
2009-12-23
2011-05-26
LUCYNA LEWANDOWSKA
CZŁONEK ZESPOŁU OSIOWEGO
2011-05-26
2014-06-27
DOROTA KATARZYNA PISKORSKA
CZŁONEK ZESPOŁU OSIOWEGO
2014-06-27
2018-08-29
MARTA WASILEWSKA
CZŁONEK ZESPOŁU OSIOWEGO
2014-06-27
2018-08-29
EWA JOANNA ROSE ALSTER
KIEROWNIK MERYTORYCZNY
2003-06-18
2014-06-27
JAROMIR KRZYSZTOF CZERKAWSKI
KIEROWNIK ORGANIZACYJNY
2003-06-18
2014-06-27
VIOLETTA BOŻENA KWIATKOWSKA FEJA
SKARBNIK
2003-06-18
2006-11-15
ELŻBIETA TERESA ŻMIJSKA
CZŁONEK ZESPOŁU OSIOWEGO
2003-06-18
2006-11-15
2003-06-18
2021-08-05
STOWARZYSZENIE
2003-06-18
2021-08-05
PRACOWNIA ALTERNATYWNEGO WYCHOWANIA
2003-06-18
2021-08-05
WÓLCZAŃSKA, 225, ŁÓDŹ, 93-005, ŁÓDŹ, POLSKA
2004-12-21
2021-08-05
8042B - DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA
2004-12-21
2021-08-05
2211Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2004-12-21
2021-08-05
7487B - SPRZEDAŻ KSIĄŻEK I PUBLIKACJI
2004-12-21
2021-08-05
7487A - OGRANIZACJA KONFERENCJI
2004-12-21
2021-08-05
6330A - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU
2004-12-21
2021-08-05
7413Z - BADANIA RYNKU
2004-12-21
2021-08-05
7440Z - DZIAŁALNOŚĆ REKLAMOWA
2004-12-21
2021-08-05
5523Z - WYNAJEM POMIESZCZEŃ
2011-05-26
2021-08-05
4789Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
Przyszłość dla Młodzieży
454 438,00 zł
386 272,30 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Europejski Fundusz Społeczny
2007 - 2013
Więcej informacjiROŚNIJMY W SIŁĘ SZKOLENIE ORGANIZACJI PRACUJĄCYCH Z GRUPAMI SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
589 255,00 zł
463 404,00 zł
Rozwój zasobów ludzkich
1.5. Promocja aktywnej polityki społeczej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka
Europejski Fundusz Społeczny
2004 - 2006
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie