KRS 0000165417
REGON00036576000000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA "PRZYSZŁOŚĆ" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZA "PRZYSZŁOŚĆ"
Data rejestracji 02 lip 2003 (21 lat temu) 02 lip 2003
Data usunięcia 12 paź 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ZŁOCZEWSKA, 29, BURZENIN, 98-260, BURZENIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #1581A PRODUKCJA PIECZYWA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKZDZISŁAW BIERNAT
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2003-10-14
KRZYSZTOF PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2003-10-14
PIOTR JAN ŻABIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-14
2004-10-12
MAREK WOJTYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2003-10-14
JAN GZIK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2004-10-12
STANISŁAW TĄDEL
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2004-10-12
ALINA ŁAKOMA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2004-10-12
MARIANNA PIECYK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2003-10-14
STANISŁAWA MARCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2003-10-14
JÓZEF KAŁUZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2003-10-14
ZENOBIA PŁUCIENNIK
Likwidator
2003-10-14
2004-10-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
ZENOBIA PŁUCIENNIK
PREZES ZARZĄDU
2003-07-02
2003-10-14
MARIAN SUJKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-02
2003-10-14
STANISŁAW KACZMAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-02
2003-10-14
2003-07-02
2003-10-14
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA "PRZYSZŁOŚĆ"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie