KRS 0000165310
NIP5342291687
REGON01549373200000
NazwaCARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCARO
Data rejestracji 24 cze 2003 (21 lat temu) 24 cze 2003
Data usunięcia 18 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃSKA, 127 A, OŻARÓW MAZOWIECKI`, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5226Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5263A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAADAM MICHAŁ CZERNECKI
Wspólnik
2003-06-24
2019-12-18
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 PLN
AGNIESZKA CZERNECKA
Wspólnik
2003-06-24
2019-12-18
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 PLN
ANNA KRYSTYNA PIESTRZYŃSKA
Wspólnik
2003-06-24
2019-12-18
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 PLN
ANNA KRYSTYNA PIESTRZYŃSKA
Prokurent
2003-06-24
2005-05-20
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ADAM MICHAŁ CZERNECKI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-24
2005-05-20
ANNA KRYSTYNA PIESTRZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-05-20
2019-12-18
2003-06-24
2005-05-20
AGNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-24
2005-05-20
NAŁĘCZOWSKA, 33/35, WARSZAWA, 02-922, WARSZAWA, POLSKA
2005-05-20
2005-06-28
SMOLUCHOWSKIEGO, 5, WARSZAWA, 02-679, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie