KRS 0000165296
NIP7811723285
REGON63441465300000
Nazwa"FIBO MLD INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFIBO MLD INTERNATIONAL
Data rejestracji 17 cze 2003 (21 lat temu) 17 cze 2003
Data usunięcia 09 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZEYLANDA, 4, POZNAŃ, 60-808, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #651 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6430A PROWADZENIE SKŁADÓW CELNYCH I KONSYGNACYJNYCH #5119 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #744 REKLAMA #551 USŁUGI HOTELARSKIE #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6521 LEASING #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #293 PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNAYAHIA JABRINI
Wspólnik
2003-06-17
2006-12-13
50 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH).
RAAD Y. RIDHA
Wspólnik
2006-12-13
2019-08-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,- ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
YAHIA JABRINI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-17
2005-03-04
STEFAN PILARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2005-03-04
2006-12-13
MOHAMED SAHLOUL
PREZES ZARZĄDU
2006-12-13
2008-05-30
AMNA ABDELRAOUF MUSTAFA
PREZES ZARZĄDU
2008-05-30
2019-08-09
2003-06-17
2005-03-04
PILICKA, 5, POZNAŃ, 60-405, POZNAŃ, POLSKA
2005-03-04
2006-12-13
SĘDZIWOJA, 51, POZNAŃ, 61-063, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie