KRS 0000165237
REGON01550464800000
NazwaOKNO MEETH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOKNO MEETH POLSKA
Data rejestracji 17 cze 2003 (21 lat temu) 17 cze 2003
Data usunięcia 23 kwi 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚNIADECKICH, 49, BYDGOSZCZ, 85-011, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWAERNST JOSEF MEETH
Wspólnik
2003-06-17
2013-04-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 PLN
KAROL BAJON
Likwidator
2007-02-07
2009-09-09
JORG HARIG
Likwidator
2009-09-09
2013-04-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI POWOŁANO DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ MARIAN ZALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-17
2003-09-29
GERHARD HAUSSMANN
PREZES ZARZĄDU
2003-09-29
2003-11-25
ANDRZEJ MARIAN ZALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-11-25
2006-03-29
ZBIGNIEW PETER WOLLSCHLAEGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-29
2006-04-13
ZBIGNIEW PETER WOLLSCHLAEGER
PREZES ZARZĄDU
2006-04-13
2006-11-08
KAROL BAJON
CZŁONKE ZARZĄDU
2006-11-08
2007-02-07
2003-06-17
2007-02-07
OKNO MEETH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-17
2003-09-29
NOWOGRODZKA, 78, WARSZAWA, 02-018, WARSZAWA, POLSKA
2003-09-29
2005-05-24
CHORZOWSKA, 14, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
2005-05-24
2009-09-09
FLEMINGA, 2A, WARSZAWA, 03-176, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie