KRS 0000165183
NIP6172061924
REGON25158712000000
NazwaAGROPLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGROPLANT
Data rejestracji 23 cze 2003 (21 lat temu) 23 cze 2003
Data usunięcia 02 mar 2021 02 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PARKOWA, 14A, DOBRZYCA, 63-330, DOBRZYCA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6172061924
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #1084Z PRODUKCJA PRZYPRAW #2053Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWWOJCIECH MIELCARZ
Beneficjent
KINGA GĄSIOREK
Beneficjent
WOJCIECH MIELCARZ
reprezentant
JERZY WOJCIECH MIELCARZ
Wspólnik
2003-06-23
2014-07-07
88 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.000,00 ZŁ - WE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z JOLANTĄ MARIĄ MIELCARZ
JOLANTA MARIA MIELCARZ
Wspólnik
2003-06-23
2014-07-07
88 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.000,00 ZŁ - WE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z JERZYM WOJCIECHEM MIELCARZEM
JACEK JERZY MIELCARZ
Wspólnik
2003-06-23
2014-07-07
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ
DAWID SZYMKOWIAK
Wspólnik
2014-07-07
2021-03-02
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
KINGA GĄSIOREK
Wspólnik
2014-07-07
2021-03-02
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ
WOJCIECH MIELCARZ
Wspólnik
2014-07-07
2021-03-02
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ
WOJCIECH JÓZEF MIELCARZ
Likwidator
2019-11-15
2021-03-02
WOJCIECH MIELCARZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KINGA GĄSIOREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY
JOLANTA MARIA MIELCARZ
VICE-PREZES ZARZĄDU
2003-06-23
2014-07-07
JACEK JERZY MIELCARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-23
2010-10-11
JERZY WOJCIECH MIELCARZ
PREZES ZARZĄDU
2003-06-23
2014-07-07
WOJCIECH JÓZEF MIELCARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-11
2014-07-07
WOJCIECH JÓZEF MIELCARZ
PREZES ZARZĄDU
2014-07-07
2019-11-15
2003-06-23
2019-11-15
AGROPLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie