KRS 0000165149
REGON47319538800000
NazwaSTOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW TARGOWISKA DOLNA-CEGLANA W ŁODZI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW TARGOWISKA DOLNA-CEGLANA W ŁODZI
Data rejestracji 17 cze 2003 (21 lat temu) 17 cze 2003
Data usunięcia 20 gru 2012 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres ZGIERSKA, 61, ŁÓDŹ, 91-446, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#371 ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #372 ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #455 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #502 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #554 BARY #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #744 REKLAMA #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNEDARIUSZ SMOLAREK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-17
2010-02-19
HENRYK NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-17
2010-02-19
BOŻENNA MICHALSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-17
2010-02-19
ZBIGNIEW MAREK MARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-02-19
2012-12-20
ANNA RENATA RĘBOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-02-19
2012-12-20
ANNA MARIA DOMAGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2010-02-19
2012-12-20
ZYGMUNT JANUSZ ZIELIŃSKI
Likwidator
2011-10-28
2012-12-20
SŁAWOMIR PAWEŁ ŚCIBOR
Likwidator
2011-10-28
2012-01-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE STOWARZYSZENIE NA ZEWNĄTRZ . DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W JEGO IMIENIU WYMAGANE JEST DZIAŁANIE ŁĄCZNE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ZYGMUNT ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-17
2011-10-28
ANDRZEJ STEFAN KULIGOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-17
2010-02-19
ANDRZEJ STEFAN KULIGOWSKI
WICEPREZES
2010-02-19
2010-05-28
ANDRZEJ LACHETA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-17
2010-02-19
SŁAWOMIR PAWEŁ ŚCIBOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-17
2011-10-28
MAREK JANUSZ GRALAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-17
2010-05-28
IWONA TERESA LEWIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-19
2011-10-28
2003-06-17
2012-12-20
STOWARZYSZENIE
2003-06-17
2012-12-20
STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW TARGOWISKA DOLNA-CEGLANA W ŁODZI
2003-06-17
2012-12-20
ZGIERSKA, 61, ŁÓDŹ, 91-446, ŁÓDŹ, POLSKA
2003-06-17
2012-12-20
371 - ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU
2003-06-17
2012-12-20
372 - ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH
2003-06-17
2012-12-20
451 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2003-06-17
2012-12-20
455 - WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ
2003-06-17
2012-12-20
502 - OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA
2003-06-17
2012-12-20
526 - HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
2003-06-17
2012-12-20
554 - BARY
2003-06-17
2012-12-20
701 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2003-06-17
2012-12-20
702 - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2003-06-17
2012-12-20
703 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie