KRS 0000165135
NIP5542518948
REGON09311239900000
NazwaOŚRODEK TECHNIKI I ORGANIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOŚRODEK TECHNIKI I ORGANIZACJI
Data rejestracji 13 cze 2003 (21 lat temu) 13 cze 2003
Data usunięcia 06 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FORDOŃSKA, 64, BYDGOSZCZ, 85-719, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 214000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2896Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2342Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2815Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAJÓZEF HENRYK SZCZUPAKOWSKI
Wspólnik
2003-06-13
2009-09-21
50 UDZIAŁÓW - 25.000ZŁ
ZDZISŁAW ANDRZEJ KUTKA
Wspólnik
2003-06-13
2008-05-05
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ
JÓZEF STANISŁAW DUBANOWICZ
Wspólnik
2007-10-11
2008-05-05
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ
ELŻBIETA CIEPŁA
Wspólnik
2008-05-05
2024-09-06
318 UDZIAŁÓW, 159.000 ZŁ
MARCIN CIEPŁY
Wspólnik
2009-09-21
2024-09-06
87 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 43500,00 PLN
ZDZISŁAW ANDRZEJ KUTKA
Prokurent
2008-05-05
2009-07-21
SAMODZIELNA
MARCIN CIEPŁY
Prokurent
2009-07-21
2010-06-18
SAMODZIELNA
JÓZEF HENRYK SZCZUPAKOWSKI
Prokurent
2008-05-05
2009-07-21
SAMODZIELNA
SŁAWOMIR KRUZEL
Prokurent
2010-01-21
2011-02-01
PROKURA SAMOISTNA
ELŻBIETA CIEPŁA
Prokurent
2010-06-18
2024-09-06
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENCI SAMODZIELNIE
JÓZEF HENRYK SZCZUPAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-13
2008-05-05
ZDZISŁAW ANDRZEJ KUTKA
WICE PREZES
2003-06-13
2008-05-05
ELŻBIETA CIEPŁA
PREZES ZARZĄDU
2008-05-05
2009-09-21
ELŻBIETA CIEPŁA
VICE PREZES ZARZĄDU
2009-09-21
2010-01-21
ELŻBIETA CIEPŁA
PREZES ZARZĄDU
2010-01-21
2010-06-18
SŁAWOMIR DARIUSZ KRUZEL
PREZES ZARZĄDU
2009-09-21
2010-01-21
MARCIN CIEPŁY
PREZES ZARZĄDU
2010-06-18
2015-05-07
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie