KRS 0000164865
NIP9570859818
REGON19291384600000
Nazwa"UNIWERSUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaUNIWERSUM
Data rejestracji 13 cze 2003 (21 lat temu) 13 cze 2003
Data usunięcia 06 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 124000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (36)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #660 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #80 EDUKACJA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAFELIKS JAŚKIEWICZ
Prokurent
2004-01-20
2005-11-07
SAMOISTNA
BARTOSZ TOMASZ DUZOWSKI
Prokurent
2005-11-07
2009-08-28
SAMOISTNA
ALICJA MARIA JAŚKIEWICZ
Prokurent
2009-11-10
2010-06-14
SAMOISTNA
FELIKS JAŚKIEWICZ
Prokurent
2013-03-28
2019-06-06
SAMOISTNA
FELIKS JAŚKIEWICZ
Wspólnik
2003-06-13
2011-01-17
248 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 124.000 ZŁOTYCH
ALICJA MARIA JAŚKIEWICZ
Wspólnik
2003-06-13
2010-06-14
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-01-17
2013-03-28
248 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 124.000 ZŁ
19293876300000
VLADISLAVAS KLIUKOVSKIS
Wspólnik
2013-03-28
2019-06-06
248 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 124.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
BARTOSZ TOMASZ DUZOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-13
2005-11-07
FELIKS JAŚKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-11-07
2013-03-28
VLADISLAVAS KLIUKOVSKIS
PREZES ZARZĄDU
2013-03-28
2019-06-06
2003-06-13
2011-12-14
GRUNWALDZKA, 104, GDAŃSK, 80-244, GDAŃSK, POLSKA
2011-12-14
2013-03-28
BYSEWSKA, 9, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA
2013-03-28
2015-11-20
RTĘCIOWA, 60, GDYNIA, 81-116, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie