KRS 0000164705
NIP6421001477
REGON27223164500000
NazwaV-BUS TECHNIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaV-BUS TECHNIC
Data rejestracji 27 cze 2003 (21 lat temu) 27 cze 2003
Data usunięcia 08 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OKRĘŻNA, 5, ŻORY, 44-240, ŻORY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 156000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6421001477
data rejestracji 01 lip 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 paź 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMAREK GLEBOCKI
Beneficjent
KATARZYNA DETYNA
reprezentant
Wspólnik
2003-06-27
2024-04-08
156 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 156.000,00ZŁ
27187685400000
MAREK GLEBOCKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU "V-BUS" SPÓŁKA Z O.O.-KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW "V-BUS TECHNIC" SPÓŁKI Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
EWELINA DOROTA JAKUBIAK
PREZES ZARZĄDU
2005-09-21
2010-11-15
KATARZYNA DETYNA
PREZES ZARZĄDU
2010-11-15
2023-07-17
ANETA WOLNIK
PREZES ZARZĄDU
2004-04-30
2005-09-21
KATARZYNA BEATA KAWA
PREZES ZARZĄDU
2003-06-27
2004-04-30
2003-06-27
2011-02-14
BIURO PODRÓŻY V-BUS-ELBA-TOURIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-27
2011-02-14
BAŁDYKA, 8, ŻORY, 44-240, ŻORY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie