KRS 0000164553
NIP5490005377
REGON00035195200000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CHEŁMKU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CHEŁMKU
Data rejestracji 10 cze 2003 (21 lat temu) 10 cze 2003
Data usunięcia 25 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KRAKOWSKA, 26, CHEŁMEK, 32-660, CHEŁMEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5490005377
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHANNA NORYS
Pełnomocnik
2008-12-03
2020-10-28
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA GMINNĄ SPÓŁDZIELNIĘ "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CHEŁMKU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ ARKADIUSZ WARZECHA
Likwidator
2020-10-28
2021-06-25
TERESA DANIEK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2021-06-25
MARIAN KASPRZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2006-07-07
LUCYNA KIZIOR
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2006-07-07
DANUTA KONTNY
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2006-07-07
ZDZISŁAW JANUSZ KRĘŹLEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2006-07-07
TERESA JANINA MATUSYK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2006-07-07
KRYSTYNA BERNADETTA MIROŚ
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2005-12-07
ANNA NORYS
Członek Organu Nadzoru
2006-07-07
2008-12-03
ALEKSANDRA WOLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-07
2021-06-25
LUCYNA CEBULA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-07
2010-05-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW JELEŃ
PREZES ZARZĄDU
2003-06-10
2007-01-10
STEFAN WARZECHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-10
2007-01-10
MARIA BIELECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-10
2005-12-07
KRYSTYNA BERNADETTA MIROŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-07
2008-12-03
TOMASZ ARKADIUSZ WARZECHA
PREZES ZARZĄDU
2007-01-10
2020-10-28
2003-06-10
2020-10-28
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CHEŁMKU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie