KRS 0000164496
NIP7821602465
REGON63154021600000
NazwaARO - INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaARO - INVESTMENTS
Data rejestracji 13 cze 2003 (21 lat temu) 13 cze 2003
Data usunięcia 20 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRUSKAWKOWA, 7, POZNAŃ, 61-306, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 36000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #551 USŁUGI HOTELARSKIE #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #361 PRODUKCJA MEBLI #3640Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGOKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #3650Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7440 REKLAMA #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #6023 POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓWKRYSTYNA ZBĄSKA
Wspólnik
2003-06-13
2003-11-04
1/3 CZĘŚĆ Z 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁ.
EWA ZBĄSKA
Wspólnik
2003-06-13
2004-09-24
1/3 CZĘŚĆ Z 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁ.
ROELOF BRUNSTING HOLDING BV
Wspólnik
2003-06-13
2005-06-27
150 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE 15.000,00 ZŁ.
ARIE BRUNSTING HOLDING BV
Wspólnik
2003-06-13
2005-06-27
150 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE 15.000,00 ZŁ.
BEATA SPRINGER
Wspólnik
2003-11-04
2021-04-20
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁ
WITOLD JÓZEF SPRINGER
Wspólnik
2005-06-27
2021-04-20
300 UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE 30.000,00 ZŁ.
BARTŁOMIEJ ZBĄSKI
Wspólnik
2003-06-13
2004-09-24
1/3 CZĘŚĆ Z 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁ.
WITOLD SPRINGER
Likwidator
2009-10-29
2013-11-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
BARTŁOMIEJ ZBĄSKI
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY SPÓŁKI
2003-06-13
2003-12-05
WITOLD SPRINGER
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY
2003-12-05
2009-10-29
2003-06-13
2009-10-29
"ARO - INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie