KRS 0000164289
NIP8860002511
REGON89051548500000
Nazwa"DINSPAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"DINSPAR" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 13 cze 2003 (21 lat temu) 13 cze 2003
Data usunięcia 05 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KASZTANOWA, 4, WAŁBRZYCH, 58-300, WAŁBRZYCH, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIEJAN ZUSZEK
Wspólnik
2003-06-13
2017-09-05
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
STANISŁAW SYRYCA
Wspólnik
2003-06-13
2017-09-05
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
CEZARY PIOTR ZDANOWICZ
Wspólnik
2008-04-29
2017-09-05
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JOANNA ZDANOWICZ
Wspólnik
2003-06-13
2008-04-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
RONALD OLSZEWSKI
Powiernik
2013-09-30
2017-09-05
STANISŁAW SYRYCA
Prokurent
2008-01-03
2017-09-05
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ, SAMODZIELNIE JEŻELI WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA 10.000,00 ZŁ A PONAD TĘ KWOTĘ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
JOANNA ZDANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-06-13
2008-04-29
JAN ZUSZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-13
2008-04-29
JAN ZUSZEK
PREZES ZARZĄDU
2008-04-29
2013-02-19
CEZARY PIOTR ZDANOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-29
2013-02-19
CEZARY PIOTR ZDANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-02-19
2017-09-05
MICHAŁ MARCIN DEMBIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-02-19
2017-09-05
2003-06-13
2013-09-30
"DINSPAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie